2006-01-24: Bestellt als Geschäftsführer: Musar, Raimund, Köln, *29.07.1966.
2006-09-05: Nicht mehr Geschäftsführer: Musar, Raimund.
2008-10-27: Die Gesellschafterversammlung vom 01.10.2008 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 2 Abs. (1) und mit ihr die Änderung des Unternehmensgegenstandes beschlossen. Neuer Unternehmensgegenstand: der Betrieb gastronomischer Einrichtungen.