2011-05-18: Sitz / Zweigniederlassung: Geschäftsanschrift:; Karl-Marx-Straße 17, 12043 Berlin.
2018-03-22: Nicht mehr Geschäftsführer: 1. Braig, Angela
2020-03-09: Prokura: 1.
Backhaus, Katrin, *13.01.1977, Berlin; Einzelprokura; 2.
Bouhra, El Bachir, *07.10.1965, Berlin; Einzelprokura; Rechtsform: Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 25.02.2020 ist der Gesellschaftsvertrag geändert in § 3 , § 5 (Geschäftsführung und Vertretung), § 10 (Erbfolge), § 11 (Einziehung von Geschäftsanteilen) und § 12 (Bewertung und Abfindung).