2012-07-11: Personenbezogene Daten von Amts wegen berichtigt, nun:Geschäftsführer:Bräuer, Andreas, Ingenieur, Pausa, *31.03.1959mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2017-09-19: Prokura erloschen: Petzold, Dorit, Zeulenroda, *13.06.1953. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Spelling, Jacqueline, Zeulenroda-Triebes, *04.04.1980.