2008-02-27: Bestellt Geschäftsführer: Schmidt, Mathias, Hamburg, *26.08.1964, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Ausgeschieden Geschäftsführer: Zischow, Kay, Kaltenkirchen, *09.09.1961.
2008-11-04: Ausgeschieden Geschäftsführer: Schmidt, Mathias, Hamburg, *26.08.1964. Bestellt Geschäftsführer: Finke, Cornelius, Eckhorst, *24.09.1960, vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen. Er vertritt die Gesellschaft allein, wenn er alleiniger Geschäftsführer ist oder wird.