2009-01-22: Geschäftsanschrift: Kehrwieder 11, 20457 Hamburg. Bestellt Geschäftsführer: Arp, Robin, Hamburg, *08.01.1968, vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen. Prokura erloschen Arp, Robin, Pinneberg, *08.01.1968. Prokura geändert, nun Einzelprokura Einzelprokura: Smit, Nicole, Hamburg, *02.08.1970.
2009-03-10: Berichtigt (Wohnort), nun Geschäftsführer: Arp, Robin, Pinneberg, *08.01.1968, vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen.
2010-01-15: Bestellt Geschäftsführer: Smit, Nicole, Hamburg, *02.08.1970, vertretungsberechtigt gemäß allgemeiner Vertretungsregelung. Prokura erloschen Smit, Nicole, Hamburg, *02.08.1970. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer: Kessler, Thomas, Hamburg, *20.01.1975.
2012-02-08: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer: Ulmer, Swantje, Ellerau, *24.11.1982. Prokura erloschen Wythe, Wolfgang, Hamburg.
2014-01-15: Geändert, nun Geschäftsführer: Arp, Robin, Pinneberg, *08.01.1968, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Prokura erloschen Kessler, Thomas, Hamburg, *20.01.1975.
2015-11-12: Geändert, nun Geschäftsführer: Smit, Nicole, Hamburg, *02.08.1970, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer: Dörrhöfer, Ralf, Großhansdorf, *25.12.1969.
2017-10-24: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer: Krummrei, Denis, Hamburg, *02.03.1976.
2019-01-30: Bestellt Geschäftsführer: Ulmer, Swantje, Hamburg, *24.11.1982, vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen. Prokura erloschen Ulmer, Swantje, Ellerau, *24.11.1982.
2021-01-27: Ausgeschieden Geschäftsführer: Dr. Tecklenburg, Lüder, Dipl.-Kaufmann, Bad Oldesloe. Prokura erloschen Lindner, Grete-Hilde, Hamburg. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer: Rathjens, Timo, Hamburg, *12.06.1982; Wegner, Christina, Hamburg, *23.08.1979.
2022-02-16: Geändert , nun Geschäftsführer: Ulmer, Swantje, Hamburg, *24.11.1982, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.