2009-02-27: Nicht mehr Geschäftsführer: Schott, Jürgen. Bestellt als Geschäftsführer: Schott, Norbert, Köln, *10.01.1961, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2009-07-21: Geschäftsanschrift: Volkhovener Weg 176, 50767 Köln. Nicht mehr Geschäftsführer: Welter, Ingeborg.
2011-11-15: Die Gesellschafterversammlung vom 29.03.2011 hat beschlossen, das Stammkapital auf Euro umzustellen, es von dann EUR 178.952,16 um EUR 47,84 auf EUR 179.000,00 zu erhöhen und entsprechend den Gesellschaftsvertrag in § 3 zu ändern. Ferner wurde der Gesellschaftsvertrag in § 5 (Geschäftsführung und Vertretung) Abs. 4 Buchst. b), c), d) und in § 7 (Beschlußfassung) Abs. 1 geändert. Stammkapital nunmehr: 179.000,00 EUR.