2014-06-20: d. Höhe.Die Gesellschafterversammlung vom 16.05.2014 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 12 (Vertretung) beschlossen. Nicht mehr Geschäftsführer: Ebert, Henning, Architekt, Kronberg im Taunus. Bestellt als Geschäftsführer: Tabbert, Kim, Friedrichsdorf, *14.07.1972, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Prokura erloschen: Schlocker, Stephan, Friedrichsdorf, *30.08.1959.