2015-02-16: Geschäftsanschrift: Wilhelm-Bergner-Str. 9 d, 21509 Glinde; Gegenstand: Übernahme von Industrievertretungen sowie der Großhandel mit Waren aller Art, ausgenommen erlaubnis- und anzeigepflichtige Waren.
Die Gesellschaft ist berechtigt, andere Erzeugnisse gleicher oder ähnlicher Art herzustellen, zu erwerben und zu vertreiben. Sie ist berechtigt, sich an anderen Unternehmen zu beteiligen, deren Vertretung zu übernehmen sowie Zweigniederlassungen an anderen Orten zu errichten. Kapital: 50.000,00 DM; Vertretungsregelung: Ist ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, wird die Gesellschaft gemeinschaftlich durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten.
Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden.
Jeder Geschäftsführer kann von dem Verbot, Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen, befreit werden. Vorstand: Geschäftsführer: 1.
Poulsen, Lars, *13.05.1973, Hamburg; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen; Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung; Gesellschaftsvertrag vom: 18.05.1977
zuletzt geändert durch Beschluss vom 27.03.1995
Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 30.01.2015 ist der Sitz der Gesellschaft von Hamburg (Amtsgericht Hamburg, HRB 20107) nach Glinde verlegt und der Gesellschaftsvertrag geändert in § 1 Abs. 2 (Sitz) und § 4 (Veräußerung von Geschäftsanteilen). Rechtsverhaeltnis: Die Gesellschaft ist entstanden durch formwechselnde Umwandlung der Kommanditgesellschaft in Firma "INTEK" Rasmussen & CO. mit Sitz in Hamburg (Amtsgericht Hamburg, HRA 68275) auf Grund des Umwandlungsbeschlusses vom 18.05.1977. Bemerkung: Tag der ersten Eintragung: 21.07.1977
2016-08-03: Kapital: 225.600,00 EUR; Rechtsform: Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 04.05.2016 ist das Stammkapital der Gesellschaft von 50.000,00 DM auf 25.564,59 EUR umgestellt, sodann um 200.035,41 EUR auf 225.600,00 EUR erhöht und der Gesellschaftsvertrag geändert in §§ 3 und 7 (Gesellschafterbeschlüsse).
2018-05-29: Nicht mehr Prokurist: 1. Panzer, Thorsten
2018-09-07: Geschäftsführer: 2.
Mernild, Lars, *20.03.1964, Aumühle; mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen
2019-12-30: Nicht mehr Geschäftsführer: 2. Mernild, Lars
2020-06-11: Geschäftsführer: 3. Voß, Thomas, *16.01.1971, Heidgraben; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten
2021-06-22: Prokura: 2.
Bozkurt, Selin, *20.08.1993, Hamburg; Einzelprokura
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen
2021-11-22: Nicht mehr Geschäftsführer: 3. Voß, Thomas