2006-11-13: Ausgeschieden Geschäftsführer: von Werthern, Dominic, Bösdorf, *04.02.1972.
2014-10-14: Bestellt Geschäftsführer: Krug, Ina Kerstin, Hamburg, *21.03.1977, einzelvertretungsberechtigt.
2016-12-16: Die Gesellschafterversammlung vom 30.11.2016 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in den §§ 3 und 10 und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals um 100,00 EUR auf 25.100,00 EUR beschlossen. 25.100,00 EUR.
2019-11-20: Ausgeschieden Geschäftsführer: Krug, Ina Kerstin, Hamburg, *21.03.1977.
2020-07-09: Durch Beschluss des Amtsgerichts Hamburg vom 03.07.2020 ist über das Vermögen der Gesellschaft das Insolvenzverfahren eröffnet. Die Vertretungsbefugnis des Geschäftsführers ist eingeschränkt. Die Gesellschaft ist aufgelöst.