2008-12-11: Die Gesellschafterversammlung hat am 13.12.2007 beschlossen, das Stammkapital (DEM 50.000,00) auf Euro umzustellen, es von dann EUR 25.564,59 um EUR 4.435,41 auf EUR 30.000,00 zu erhöhen und den Gesellschaftsvertrag in § 3 (Stammkapital, Stammeinlagen) und § 5 a (Einziehung) zu ändern.
2008-12-30: Die Gesellschafterversammlung vom 17.12.2008 hat den Gesellschaftsvertrag insgesamt neu gefasst. Geschäftsanschrift: Fortunastr. 11, 42489 Wülfrath.
2009-01-15: Nicht mehr Geschäftsführer: Kuchenbecker, Rolf, Haan, *15.08.1948. Bestellt als Geschäftsführer: Bunte, Michael, Düsseldorf, *06.02.1964, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2009-12-30: Die Gesellschafterversammlung vom 21.12.2009 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 (Stammkapital, Stammeinlagen) und § 10 (Einziehung) und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals um 958,00 EUR auf 30.958,00 EUR beschlossen. 30.958,00 EUR.
2010-03-18: Die Gesellschafterversammlung vom 12.03.2010 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 9 Abs. (1) (Rechtsgeschäftliche Verfügungen, Verkauf, Vorerwerbsrecht) und § 10 Abs. (3) (Einziehung) beschlossen.
2013-05-31: Nicht mehr Geschäftsführer: Bunte, Michael, Düsseldorf, *06.02.1964.
2014-01-22: Bestellt als Geschäftsführer: von Mauschwitz, Burkard, Mettmann, *22.10.1963.
2014-03-13: Die Gesellschafterversammlung vom 11.03.2014 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 10 Abs. (7) (Einziehung) beschlossen.
2016-01-12: Nicht mehr Geschäftsführer: Puslat, Ralf, Solingen, *13.07.1958. Bestellt als Geschäftsführer: Heller, Mathias, Hofheim, *13.03.1969.
2016-07-04: Nicht mehr Geschäftsführer: von Mauschwitz, Burkard, Mettmann, *22.10.1963.
2021-12-15: Bestellt als Geschäftsführer: Sieper, Britta, Lüdenscheid, *03.10.1976, vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2022-02-10: Nach Änderung der konkreten Vertretungsbefugnis nunmehr Geschäftsführer: Heller, Mathias, Hofheim, *13.03.1969, vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.