2010-06-21: Die Gesellschafterversammlung vom 31.05.2010 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 6 (Gesellschafterversammlung) beschlossen.
2011-04-11: Nicht mehr Geschäftsführer: Dr. Leisewitz, André, Diplom-Biologe, Frankfurt am Main; Dr. Schwarz, Winfried, Hanau. Bestellt als Geschäftsführerin: Gschrey, Barbara, Beratzhausen, *21.09.1981, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.