2016-08-05: Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Gesellschaftsvertrag vom 12.06.2012. Die Gesellschafterversammlung vom 26.07.2016 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 beschlossen. Der Sitz ist von Pfullingen (Amtsgericht Stuttgart HRB 741854) nach Grafenhausen verlegt. Geschäftsanschrift: Beim Signauer Schachen 5, 79865 Grafenhausen. Gegenstand: Der Vertrieb von Øveraasen Winterdienstgeräten, die Erbringung der damit zusammenhängenden Servicedienstleistungen und Beratung in den Bereichen Flughäfen, Straßen und Eisenbahn. Stammkapital: 25.000,00 EUR. Allgemeine Vertretungsregelung: Jeder Geschäftsführer vertritt einzeln. Die Geschäftsführer können von den Beschränkungen des § 181 BGB allgemein befreit werden. Geschäftsführer: Øveraasen, Thor Arve, Gjovik / Norwegen, *13.07.1954, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Bestellt als Geschäftsführer: Richtberg, Sven-Dirk, Auggen, *16.08.1967, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Geschäftsführer: Bross, Werner, Pfullingen, *30.09.1964.
2017-05-19: Bestellt als Geschäftsführer: Maurer, Ulrich, Mesnali / Norwegen, *29.08.1978, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Geschäftsführer: Richtberg, Sven-Dirk, Auggen, *16.08.1967.
2020-11-13: Neue Geschäftsanschrift: Gewerbestraße 26, 79865 Grafenhausen.
2021-09-17: Nicht mehr Geschäftsführer: Maurer, Ulrich, Mesnali / Norwegen, *29.08.1978. Einzelprokura: Eckert, Simon Sebastian, Görwihl, *01.03.1987.