2006-06-06: Die Hauptversammlung vom 28.04.2006 hat die Änderung der Satzung in den §§ 11 Abs. 1 (Aufsichtsrat/Zusammensetzung), 16 Abs. 1 (Hauptversammlung/Ort und Einberufung) sowie die Einfügung eines neuen Abschnittes VI. (Beirat) mit den §§ 19a und 19b und zugleich die Verschiebung der Ordnungsziffern der folgenden Abschnitte beschlossen.
2015-03-20: Gemäß § 18 EGAktG von Amts wegen eingetragen als Geschäftsanschrift: Kasseler Straße 1A, 60486 Frankfurt am Main . Nicht mehr Vorstand: Kliebe, Horst, Frankfurt am Main, *15.09.1949. Bestellt als Geschäftsführer: Steinmeyer, Ulrich, Verden, *16.07.1964.
2015-03-24: Personenbezogene Daten von Amts wegen berichtigt, nun: Vorstand: Steinmeyer, Ulrich, Verden, *16.07.1964.