2017-12-21: Europa Immobilien GmbH; Bremen; Geschäftsanschrift: Stephanitorsbollwerk 3 , 28217 Bremen; Gegenstand: Der Erwerb, das Halten und Verwaltung (einschließlich des Mietens und Vermietens) von Grundbesitz und Immobilien. Stammkapital: 300.000 EUR; Die Gesellschaft hat einen oder mehrere Geschäftsführer. Ist ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, wird die Gesellschaft gemeinschaftlich durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten.
Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden. Jeder Geschäftsführer kann von dem Verbot, Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen, befreit werden. Geschäftsführer: 1. Dr. Blanke, Gernot, *09.04.1962, Bremen; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten, mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen; Geschäftsführer: 2. Dr. Meier, Klaus, *02.10.1964, Bremen; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten, mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen; Gesellschaft mit beschränkter Haftung; Gesellschaftsvertrag vom: 15.12.2017
2018-07-06: Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 20.06.2018 ist das Stammkapital um 5.700.000 EUR auf 6.000.000 EUR erhöht und der Gesellschaftsvertrag geändert in § 3 (Stammkapital und Stammeinlage).
2018-08-07: Überseeinsel GmbH; Geschäftsanschrift: Auf der Muggenburg 30, 28217 Bremen; Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 10.07.2018 sind die Firma und der Gesellschaftsvertrag in § 1 (Firma, Sitz der Gesellschaft) geändert.
2019-03-22: Geschäftsführer: 3. Aderholz, Johannes, *01.10.1980, Ganderkesee-Stenum; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten, mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen
2019-04-23: Nicht mehr Geschäftsführer: Dr. Blanke, Gernot