2021-09-15: Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Gesellschaftsvertrag vom 12.08.2021. Geschäftsanschrift: Industriestraße 35, 68169 Mannheim. Gegenstand: Die Entwicklung, der Aufbau und der Betrieb eines Netzwerks modularer 'New Work'-Büroarbeitsumgebungen in dezentralen Lagen von Metropolregionen für pendelnde Angestellte und regionale Freiberufler als disruptiven Ansatz zur Reduzierung von CO2-Emissionen und alle damit im Zusammenhang stehenden Tätigkeiten. Stammkapital: 25.000,00 EUR. Allgemeine Vertretungsregelung: Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, vertritt er allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, vertreten zwei gemeinsam oder ein Geschäftsführer mit einem Prokuristen. Einzelvertretungsbefugnis kann erteilt werden. Geschäftsführer: Bold, Markus, Dirmstein, *24.07.1972, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2021-12-01: Die Gesellschafterversammlung vom 29.11.2021 hat die Neufassung des Gesellschaftsvertrages beschlossen.
2021-12-07: Änderung der Geschäftsanschrift: Havellandstraße 10-14, 68309 Mannheim. Bestellt als Geschäftsführer: Hummelsberger, Markus Johannes, Mannheim, *31.12.1978; von Abendroth, Gregory Friedrich Christan, Neustadt, *26.07.1977; Windlin, Carola, geb. Hartmann, Heidelberg, *30.09.1976, jeweils mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2022-02-02: Die Gesellschafterversammlung vom 18.01.2022 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in Ziffer 4 beschlossen. Das Stammkapital ist durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom gleichen Tag auf 32.833,00 EUR erhöht. Stammkapital nun: 32.833,00 EUR.
2022-05-09: Nicht mehr Geschäftsführer: Bold, Markus, Dirmstein, *24.07.1972.