2014-10-08: Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Gesellschaftsvertrag vom 27.06.2014. Geschäftsanschrift: Neuer Wall 43, 20354 Hamburg . Gegenstand: die Vermittlung von Kreuzfahrten und alle damit in Zusammenhang stehenden Tätigkeiten. Stammkapital: 25.000,00 EUR. Allgemeine Vertretungsregelung: Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten. Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden. Geschäftsführer können ermächtigt werden, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen. Geschäftsführer: Gutsmann, Heinz-Michael, Hamburg, *30.04.1963, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2015-01-28: Änderung zur Geschäftsanschrift: Hermannstraße 9, 20095 Hamburg.
2015-03-27: Ausgeschieden Geschäftsführer: Gutsmann, Heinz-Michael, Hamburg, *30.04.1963. Bestellt Geschäftsführer: Bakker, Erwin, Königstein im Taunus, *06.09.1964, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2015-10-13: Ausgeschieden Geschäftsführer: Bakker, Erwin, Königstein im Taunus, *06.09.1964. Bestellt Geschäftsführer: Taherkani, Thomas, Hamburg, *16.03.1971, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2017-08-17: Ausgeschieden Geschäftsführer: Taherkani, Thomas, Hamburg, *16.03.1971. Bestellt Geschäftsführer: Schneider, Felix, Hamburg, *01.10.1981, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2018-10-15: Bestellt Geschäftsführer: Betzwieser, Martin, Hamburg, *23.08.1983, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2020-06-08: Bestellt Geschäftsführer: Rosenberger, Ottokar, Richmond / Vereinigtes Königreich, *05.08.1971, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.