2013-07-19: Geschäftsanschrift: Mühlenstraße 1, 17207 Röbel. Bestellt als Geschäftsführer: Mahnke, Martin, Gotthun, *13.03.1979, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2014-01-15: Die Gesellschafterversammlung vom 19.12.2013 hat die völlige Neufassung des Gesellschaftsvertrages beschlossen. Geschäftsanschrift: Glienholzweg 11, 17207 Röbel.
2020-11-19: Nicht mehr Geschäftsführer: Mahnke, Hartmut, Röbel.