2006-06-23: Bestellt: Geschäftsführer Seitlinger, Elfriede, Nürnberg, *28.06.1961, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Ausgeschieden: Geschäftsführer Dr. Hommel, Reiner.
2010-07-16: Die Gesellschafterversammlung vom 17.03.2010 mit Nachtrag vom 26.04.2010 hat die Änderung der §§ 1 (Firma), 4 (Stammkapital) und 11 (Beitrat) der Satzung beschlossen. Neue Firma: 310Klinik GmbH.
2018-06-30: Personendaten geändert, nun: Geschäftsführer: Hubacek, Fabian, Nürnberg, *31.03.1983, einzelvertretungsberechtigt. Einzelprokura: Prof. Dr. Vorbach, Thomas, Nürnberg, *17.07.1973.
2018-12-28: Bestellt: Geschäftsführer: Dr. Holger, Koch, Fürth, *04.10.1977, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Prokura erloschen: Prof. Dr. Vorbach, Thomas, Nürnberg, *17.07.1973. Einzelprokura: Litz, Sandra, Nürnberg, *30.01.1979.
2020-03-06: Bestellt: Geschäftsführer: Litz, Sandra, Nürnberg, *30.01.1979, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Prokura erloschen: Litz, Sandra, Nürnberg, *30.01.1979.
2020-10-30: Ausgeschieden: Geschäftsführer: Dr. Holger, Koch, Fürth, *04.10.1977.
2022-06-11: Bestellt: Geschäftsführer: Dr. Librimir, Calina, geb. Curescu, Nürnberg, *01.09.1964, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.