2015-12-21: Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Gesellschaftsvertrag vom 11.09.2015. Geschäftsanschrift: Schneidmühlstraße 6, 69115 Heidelberg. Gegenstand: Der Betrieb und die Vermietung von Veranstaltungsflächen und -Räumlichkeiten für Events, insbesondere Incentives, Teambildungsmaßnahmen und Abendgestaltung, die Erbringung von Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Vorbereitung, Vermarktung und Durchführung solcher Events sowie gastronomische Angebote, Personentransporte, Personal- und Veranstaltungsdienstleistungen. Stammkapital: 25.000,00 EUR. Allgemeine Vertretungsregelung: Jeder Geschäftsführer vertritt einzeln. Geschäftsführer: Busch, Sebastian, Mannheim, *30.07.1988; Ihle, Timo, Heidelberg, *20.12.1988; Krikava, Jan, Heppenheim , *25.10.1989, jeweils mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2017-01-31: Änderung der Geschäftsanschrift: Kloppenheimer Straße 125, 68239 Mannheim.
2019-02-28: Nicht mehr Geschäftsführer: Ihle, Timo, Heidelberg, *20.12.1988.
2020-05-04: Allgemeine Vertretungsregelung geändert; nun: Die Liquidatoren vertreten einzeln. Bestellt als Liquidator: Krikava, Jan Frederic Lorenz, Mannheim, *25.10.1989. Nicht mehr Geschäftsführer: Busch, Sebastian, Mannheim, *30.07.1988; Krikava, Jan, Mannheim, *25.10.1989. Die Gesellschaft ist aufgelöst.