2008-06-30: Bestellt Geschäftsführer: Kotte, Annemarie, Hamburg, *23.06.1972, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2009-06-29: Geschäftsanschrift: Große Brunnenstraße 63 a, 22763 Hamburg. Ausgeschieden Geschäftsführer: Kotte, Annemarie, Hamburg, *23.06.1972.
2015-05-11: Einzelprokura mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Bergmann, Carsten Dirk, Bremen, *05.02.1963; Reimann, Andreas, Hamburg, *18.10.1979.
2015-12-14: Die Gesellschafterversammlung vom 02.12.2015 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in den §§ 10, 14 und 16 beschlossen.
2016-06-21: Bestellt Geschäftsführer: Schönherr, Mirko, Rellingen, *26.07.1968, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2018-04-26: Die Gesellschafterversammlung vom 24.01.2018 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 und mit ihr die Erhöhung des Stammkapitals um 3.575,00 EUR auf 28.575,00 EUR beschlossen. Neues Stammkapital. 28.575,00 EUR.
2020-08-13: Änderung zur Geschäftsanschrift: Ruhrstraße 49, 22761 Hamburg.