2012-11-19: Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Gesellschaftsvertrag vom 12.10.2012. Geschäftsanschrift: Theodor-Heuss-Straße 41, 70736 Fellbach. Gegenstand: Der Hausmeisterservice und die Gebäudereinigung sowie alle damit zusammenhängenden Tätigkeiten und Dienstleistungen. Stammkapital: 300,00 EUR. Allgemeine Vertretungsregelung: Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, vertritt er allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, vertreten sie gemeinsam. Geschäftsführer: Xenitidis, Kosmas, Fellbach, *03.05.1981, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2014-02-20: Die Gesellschafterversammlung vom 03.02.2014 hat die Neufassung des Gesellschaftsvertrages beschlossen. Das Stammkapital ist durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom gleichen Tag um 24.700,00 EUR auf 25.000,00 EUR erhöht. Firma geändert; nun: A + K Sarantos GmbH. Änderung der Geschäftsanschrift: Auberlenstraße 13, 70736 Fellbach. Gegenstand geändert; nun: Gegenstand des Unternehmens ist der Hausmeisterservice sowie die Gebäude- und Industriereinigung nebst allen damit zusammenhängenden Tätigkeiten und Dienstleistungen sowie die Beteiligung an solchen Unternehmen als persönlich haftende Gesellschafterin. Stammkapital nun: 25.000,00 EUR. Allgemeine Vertretungsregelung geändert; nun: Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, vertritt er allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, vertreten zwei gemeinsam oder ein Geschäftsführer mit einem Prokuristen. Vertretungsbefugnis geändert bei Geschäftsführer: Xenitidis, Kosmas, Fellbach, *03.05.1981, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2014-03-14: Änderung der Geschäftsanschrift: Sängerstraße 12, 70736 Fellbach. Bestellt als Geschäftsführer: Sarantos, Georgios K., Fellbach, *17.09.1984, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2014-04-10: Änderung der Geschäftsanschrift: Auberlenstraße 13, 70736 Fellbach.
2017-02-13: Bestellt als Geschäftsführer: Sarantos, Alexandros K., Fellbach, *30.06.1987, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2017-06-13: Die Gesellschafterversammlung vom 09.05.2017 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 beschlossen. Das Stammkapital ist durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom gleichen Tag um 2.000,00 EUR auf 27.000,00 EUR erhöht. Stammkapital nun: 27.000,00 EUR.
2018-01-18: Änderung der Geschäftsanschrift: Max-Eyth-Straße 30, 70736 Fellbach.
2019-07-31: Nicht mehr Geschäftsführer: Xenitidis, Kosmas, Fellbach, *03.05.1981.
2022-05-16: Nicht mehr Geschäftsführer: Sarantos, Alexandros K., Fellbach, *30.06.1987.