2010-06-11: Die Gesellschafterversammlung vom 20.05.2010 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 5 Ziffer 3 (Geschäftsführung und Vertretung) beschlossen. Gemäß § 3 EGGmbHG von Amts wegen ergänzt als Geschäftsanschrift: Borgfeld 1, 59302 Oelde.
2010-07-05: Nach Änderung der Vertretungsbefungnis Geschäftsführer: Altebäumer, Rudolf, Kaufmann, Wadersloh, *03.01.1955; Swidde, Udo, Maschinenbautechniker, Ennigerloh, *01.01.1957, jeweils einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2016-11-28: Die Gesellschafterversammlung hat am 14.11.2016 beschlossen, das Stammkapital (DEM 50.000,00) auf Euro umzustellen es damit auf EUR 25.600,00 zu erhöhen und den Gesellschaftsvertrag in § 3 (Stammkapital und Einlagen) zu ändern. Die Gesellschafterversammlung vom 14.11.2016 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 5 (Geschäftsführung und Vertretung) und in § 7 (Gesellschafterbeschlüsse) beschlossen. Neues Stammkapital 25.600,00 EUR.
2017-01-12: Bestellt als Geschäftsführer: Altebäumer, Jonas, Wadersloh, *21.01.1987, mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.