2016-12-19: Geschäftsanschrift: Seelandstraße 14-16, 23569 Lübeck; Rechtsform: Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 09.11.2016 ist das Musterprotokoll in Ziffer 1 geändert worden.
2019-07-01: Geschäftsführer: 2. Burmester, Ricky, *05.03.1980, Kastorf; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen; Nicht mehr Geschäftsführer: 1. Aberger, Hartwig
2020-10-13: Sitz der Firma: Sitz/Niederlassung: Braak; Geschäftsanschrift: Braaker Bogen 2-4, 22145 Braak; Geschäftsführer: 3. Hansen, Stefanie, geb. Lewerenz, *14.01.1966, Bargteheide; Nicht mehr Geschäftsführer: 2. Burmester, Ricky; Rechtsform: Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 07.10.2020 wurde der Gesellschaftsvertrag geändert in § 1 Absatz 2 .
2020-12-21: Sitz/Niederlassung: Bargteheide; Geschäftsanschrift: Kruthorst 24, 22941 Bargteheide; Rechtsform: Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 08.12.2020 ist der Sitz der Gesellschaft von Braak nach Bargteheide verlegt und das Musterprotokoll in Ziffer 1 geändert worden.
2022-05-16: Geschäftsanschrift: Braaker Bogen 2-4, 22145 Braak. Nicht mehr Geschäftsführer: 3. Hansen, Stefanie, geb. Lewerenz; Geschäftsführer: 4.
Taheri, Kamran, *29.02.1968, Hamburg; Rechtsform: Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 07.04.2022 ist der Sitz der Gesellschaft nach Braak verlegt und der Gesellschaftsvertrag geändert in Ziff. 1.