2006-03-22: Die Gesellschafterversammlung vom 16.02.2006 hat die Änderung der §§ 1 (Firma), und 6 (Bekanntmachungen der Gesellschaft) des Gesellschaftsvertrages beschlossen. Neue Firma: a-workx GmbH.
2008-08-06: Bestellt: Geschäftsführer: Wieth, Franz, Germering, *20.03.1949, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2018-12-11: Personendaten geändert, nun: Geschäftsführer: Wieth, André Nikolaj, Wörthsee, *02.03.1976, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Einzelprokura: Wagenthaler, Kai, Herrsching a. Ammersee, *29.12.1985.
2019-11-16: Prokura erloschen: Wagenthaler, Kai, Herrsching a. Ammersee, *29.12.1985.