2012-07-05: Die Gesellschafterversammlung vom 18.06.2012 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 (Firma) und mit ihr die Änderung der Firma beschlossen. Neue Firma: A. Heer GmbH.
2013-01-25: Die Gesellschafterversammlung vom 07.12.2012 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 6 (Gesellschafterbeschlüsse) beschlossen.
2019-03-15: Bestellt als Geschäftsführer: Hufen, Alexander, Buxtehude, *17.04.1992, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2019-09-18: Die Gesellschafterversammlung vom 21.08.2019 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 2 und mit ihr die Änderung des Unternehmensgegenstandes beschlossen. § 8 (Übertragung von Geschäftsanteilen, Gleichheit von Beteiligungsquoten) wurde ebenfalls geändert. Geändert, nun: Neuer Unternehmensgegenstand: Gegenstand des Unternehmens der Gesellschaft ist die Beteiligung als persönlich haftende, geschäftsführende Gesellschafterin an einer Kommanditgesellschaft, die den Vertrieb von und Handel mit Lebensmitteln zum Gegenstand hat.