2006-04-26: Firma geändert, nun: A.Schmid Gastro-Servic GmbH & Co. KG. Ausgeschieden: Persönlich haftender Gesellschafter: Schmid, Adalbert, Kaufmann, Obersöchering, *21.01.1939. Eingetreten: Persönlich haftender Gesellschafter: A. Schmid Verwaltungs GmbH, Obersöchering (Amtsgericht München, HRB 161640), mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2006-05-10: Firma von Amts wegen berichtigt: A. Schmid Gastro-Service GmbH & Co. KG.
2015-03-10: Gesamtprokura gemeinsam mit einem anderen Prokuristen: Göbel, Ronald, Wessobrunn, *25.09.1970; Schmid, Brigitte, Obersöchering, *31.05.1972.