2010-07-09: Geschäftsanschrift: Stülower Weg 64, 18209 Bad Doberan. Bestellt als Geschäftsführer: Knick, Tobias, Bad Doberan, *19.01.1989, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2014-03-14: Nicht mehr Geschäftsführer: Knick, Karin, Neustrelitz, *05.01.1964; Knick, Tobias, Bad Doberan, *19.01.1989. Bestellt als Geschäftsführer: Meinke, Ronald, Bad Doberan, *20.06.1960, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2015-03-10: Bestellt als Geschäftsführer: Knick, Karin, Neustrelitz, *05.01.1964, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2017-12-22: Bestellt als Geschäftsführer: Knick, Tobias, Kröpelin, *19.01.1989; Ziehm, Andreas, Rostock, *26.10.1982, jeweils einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.