2011-12-28: Sitz / Zweigniederlassung: Geschäftsanschrift:; Buchholzer Str. 62-65, 13156 Berlin Nicht mehr Geschäftsführer:; 1. Enders, Birgit, geb. Albrecht; Geschäftsführer:; 2. Mönkemeyer, Thomas, *02.05.1955, Berlin; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten Rechtsform: Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 02.12.2011 ist der Gesellschaftsvertrag geändert in § 4 (Stammkapital), § 5 (Vertretung und Geschäftsführung)und ergänzt durch § 6 (Bereichsleiter)und § 7 (Anstellung von Gesellschaftern). Der bisherige § 6 (Gesellschafterversammlung ) ist geändert und nunmehr § 8. Die Nummerierung der bisherigen § 7 ff ist entsprechend geändert. Der nunmehrige § 19 (Schlussbestimmungen) ist geändert..
2013-03-12: Sitz / Zweigniederlassung: Geschäftsanschrift:; Siegfriedstraße 204 C, 10365 Berlin Änderung zu Nr. 2:; Geschäftsführer:; Mönkemeyer, Thomas, *02.05.1955, Grünheide (Mark); mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten.
2013-12-19: Geschäftsführer: 3.
Schmidt, Klaus, *06.12.1966, Esslingen; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten
2019-11-01: Stamm- bzw. Grundkapital: 35.000,00 EUR; Rechtsform: Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 04.09.2019 ist das Stammkapital um 9.900 EUR auf 35.000,00 EUR erhöht und der Gesellschaftsvertrag neu gefasst, insbesondere geändert in § 4 .