2010-04-15: Geschäftsanschrift: Akzienstr. 12 b, 42579 Heiligenhaus. Nicht mehr Geschäftsführer: Bettendorff, Achim, Heiligenhaus, *04.05.1957. Bestellt als Geschäftsführer: Theurich, Olaf, Velbert, *10.11.1969, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2011-06-01: Die Gesellschafterversammlung vom 14.03.2011 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Abs. 2 und mit ihr die Sitzverlegung nach Velbert sowie eine Änderung des § 2 (Gegenstand des Unternehmens) und eine vollständige Neufassung des Gesellschaftsvertrages beschlossen. Velbert. Geschäftsanschrift: Friedrichstr. 51, 42551 Velbert. Neuer Unternehmensgegenstand: Betriebswirtschaftliche und projektbezogene Beratungen von Unternehmungen und Institutionen sowie die Durchführung von Schulungen und Seminaren auf dem vorgenannten Gebiet.
2016-01-19: Änderung zur Geschäftsanschrift: Am Nordhang 71, 42551 Velbert.