2010-11-26: Geschäftsanschrift: Wirtschaftsweg 71, 15344 Strausberg. Nicht mehr Geschäftsführer: 2. Bartelt, Clemens.
2011-06-22: Geschäftsführer: 3. Bartelt, Clemens, *16.02.1972, Berlin; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen.
2014-03-07: Gegenstand: Recycling und Demontage recycelbarer Produkte und Maschinen, Anlagen, Elektronikschrottrecycling, Wiederverwendung, Verwertung und Vermarktung elektrischer Geräte, Makeln von Abfällen, An- und Verkauf neuer, gebrauchter weißer und brauner Ware, Aufarbeitung elektrischer Geräte, Im- und Export, An- und Verkauf von Hardware, Beräumung und Demontage von Supermärkten; Bauleistungen, Rückbau, Beseitigungen von Bauwerken und Teilbauwerken im Zuge der Entsorgung von Leitungen, Maschinen und technischen Anlagen aller Art sowie Installation, Inbetriebnahme, Wartung und Instandhaltung von kältetechnischen Einrichtungen und Anlagen. Rechtsform: Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 28.01.2014 ist der Gesellschaftsvertrag geändert in § 2 (Gegenstand der Gesellschaft).
2016-04-04: Vorstand: Nicht mehr Geschäftsführer: 3. Bartelt, Clemens
2016-06-17: Prokura: 1.
Bartelt, Clemens, *16.02.1972, Berlin; Einzelprokura
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen
2020-01-30: Vorstand: Nicht mehr Geschäftsführer: 1. André, Stephan; Geschäftsführer: 4.
Bartelt, Clemens, *16.02.1972, Berlin; Prokura: Nicht mehr Prokurist: 1. Bartelt, Clemens
2020-05-05: Prokura: 2.
Hager, Karsten, *13.04.1973, Berlin; Einzelprokura
mit der Befugnis zur Veräußerung und Belastung von Grundstücken
2020-10-27: Prokura: Nicht mehr Prokurist: 2. Hager, Karsten