2007-07-24: Gesamtprokura gemeinsam mit einem persönlich haftenden Gesellschafter oder einem anderen Prokuristen: Kaschner, Bernhard, Iserlohn, *04.08.1960.
2010-06-18: Änderung zur Geschäftsanschrift: Baarstraße 110, 58636 Iserlohn.
2013-07-19: Einzelprokura: de Lurdes Dias Resende Aleixo, Maria, Hemer, *07.10.1973.
2021-02-10: Nach Berichtigung der personenbezogenen Daten Einzelprokura: Dias Resende Aleixo, Maria de Lurdes, Hemer, *07.10.1973.