2006-10-05: Nicht mehr Geschäftsführer: Höcker, Jörn, Kaufmann, Bad Salzuflen.
2012-02-16: Nicht mehr Geschäftsführer: Wemhöner, Manfred, Kaufmann, Vlotho. Nach Wohnsitzänderung. Geschäftsführer: Höcker, Jens, Meerbusch, *11.05.1964.
2017-03-29: Der Sitz ist nach Herford (Amtsgericht Bad Oeynhausen, HRB 15449) verlegt. Geschäftsanschrift: Orthweg 12, 32051 Herford.