2010-01-08: Geschäftsanschrift: Burg 7 A, 25524 Itzehoe. Geschäftsführer: Escosura, Esteban, *08.08.1964, Klein Nordende; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten..
2010-10-15: Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 24.09.2010 ist der Gesellschaftsvertrag vollständig neu gefasst worden..
2011-04-01: Nicht mehr Geschäftsführer: Ehlers, Julius..