2013-09-04: Nunmehr Offene Handelsgesellschaft. ACH-Electronic Alexander C. Hermesmeyer OHG. Jeweils zwei persönlich haftende Gesellschafter vertreten gemeinsam. Ausgeschieden als Inhaber: Hermesmeyer, Alexander Constantin, Jülich, *05.08.1945. Eingetreten als Persönlich haftender Gesellschafter: Heger, Lothar, Meckenheim, *26.04.1954; Mader, Marc, Hürth, *25.02.1974; Nagel, Karl-Heinz, Raeren/Belgien, *13.06.1959; Witt, Thomas, Jülich, *11.12.1973, jeweils mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2014-01-08: Nunmehr Kommanditgesellschaft. Neue Firma: ACH-Electronic Alexander C. Hermesmeyer GmbH & Co. KG. Persönlich haftender Gesellschafter: ACH-Electronic Alexander C. Hermesmeyer Verwaltungs-GmbH, Jülich (Amtsgericht Düren HRB 6708), einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Persönlich haftender Gesellschafter: Heger, Lothar, Meckenheim, *26.04.1954; Mader, Marc, Hürth, *25.02.1974; Nagel, Karl-Heinz, Raeren / Belgien, *13.06.1959; Witt, Thomas, Jülich, *11.12.1973. Die Firma ist geändert.
2014-04-06: Düren. Geschäftsanschrift: Willi-Bleicher-Str. 9, 52353 Düren. Der Sitz ist nach Düren verlegt.