2018-08-15: Nicht mehr Geschäftsführer: Koch, Thomas, Frankfurt am Main, *09.10.1980. Bestellt als Geschäftsführer: Eggert, Christian, Frankfurt am Main, *09.09.1984; Kalla, Markus Hyazinth, Frankfurt am Main, *07.01.1986.
2018-08-15: Die Gesellschafterversammlung vom 15.05.2018 hat die Umstellung des Stammkapitals auf Euro sowie gleichzeitig eine Erhöhung des Stammkapitals um 1,84 EUR und die entsprechende Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 sowie eine Änderung in § 9 (Gesellschafterbeschlüsse) beschlossen. Gemäß § 3 EGGmbHG von Amts wegen eingetragen als Geschäftsanschrift: Königsteiner Straße 59 c, 65929 Frankfurt am Main. Neues Stammkapital: 56.244,00 EUR.