2005-01-27: Die Gesellschafterversammlung vom 24.01.2005 hat die Änderung des § 1 (Firma und Sitz - bzgl. Firma) des Gesellschaftsvertrages beschlossen. Neue Firma: ACTIV 24 GmbH - ambulanter Pflegedienst.
2007-01-17: Die Gesellschafterversammlung vom 20.11.2006 hat die Umstellung des Stammkapitals auf Euro und dessen Erhöhung um 35,41 EUR auf 25.600,00 EUR und die Änderung der §§ 3 (Stammkapital, Stammeinlagen), 6 (Gesellschafterversammlung), 15 (Wettbewerbsverbot) des Gesellschaftsvertrages beschlossen. Neues Stammkapital: 25.600,00 EUR.
2007-01-17: Die Gesellschafterversammlung vom 20.11.2006 hat die Umstellung des Stammkapitals auf Euro und dessen Erhöhung um 35,41 EUR auf 25.600,00 EUR und die Änderung der §§ 3 (Stammkapital, Stammeinlagen), 6 (Gesellschafterversammlung), 15 (Wettbewerbsverbot) des Gesellschaftsvertrages beschlossen. Neues Stammkapital: 25.600,00 EUR.
2007-02-15: Die Gesellschafterversammlung vom 31.01.2007 hat den Gesellschaftsvertrag neu gefaßt. Bestellt: Geschäftsführer: Reinicke, Lutz, Düsseldorf, *01.04.1955, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Ausgeschieden: Geschäftsführer: Benkwitz, Ines, Krankenschwester, Zwickau.
2009-10-15: Geschäftsanschrift: Scheffelstraße 26, 08066 Zwickau. Ausgeschieden: Geschäftsführer: Reinicke, Lutz, Düsseldorf, *01.04.1955. Bestellt: Geschäftsführer: Bohnen, Sabine, Düsseldorf, *29.09.1974, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2011-07-21: Ausgeschieden: Geschäftsführer: Bohnen, Sabine, Düsseldorf, *29.09.1974. Bestellt: Geschäftsführer: Schuster, Anke, Zwickau, *26.08.1970, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2012-08-16: Änderung der Geschäftsanschrift: Kolpingstraße 37, 08058 Zwickau. Die Gesellschafterversammlung vom 07.08.2012 hat die Fortsetzung der Gesellschaft beschlossen. nun: Geschäftsführer: Schuster, Anke, Zwickau, *26.08.1970, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2016-11-11: Änderung der Geschäftsanschrift: Scheringerstraße 1, 08056 Zwickau.