2008-01-28: Die Hauptversammlung vom 10.12.2007 hat die Änderung der Satzung in § 1 Ziffer 2 und mit ihr die Sitzverlegung nach Frechen beschlossen. Frechen.
2008-05-26: Einzelprokura: Zimmermann, Mark Oliver, Hürth, *06.12.1971.
2011-10-05: Die Hauptversammlung vom 06.09.2011 hat die Änderung der Satzung in § 6 (Vertretung der Gesellschaft) beschlossen. Nach Änderung der Vertretungsbefugnis nunmehr Vorstand: Weber, Stephan, Köln, *07.10.1956, mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2017-09-20: Die Hauptversammlung vom 31.08.2017 hat die Änderung der Satzung in § 12 beschlossen. Bestellt als Vorstand: Salvato, Enrico, Köln, *10.06.1979, mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2020-01-08: Nicht mehr Vorstand: Weber, Stephan, Köln, *07.10.1956.
2020-02-28: Dem Registergericht ist eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates eingereicht worden.
2020-05-19: Einzelprokura mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Cox, Bianca Rosi Margarete, Willich, *11.05.1983; Vidovic, Jelena, Bergisch Gladbach, *17.03.1977.
2022-02-11: Prokura erloschen: Zimmermann, Mark Oliver, Hürth, *06.12.1971.