2008-10-14: Die Gesellschafterversammlung hat am 30.05.2008 beschlossen, das Stammkapital (DEM 50.000,00) auf Euro umzustellen, es von dann EUR 25.564,59 um EUR 435,41 auf EUR 26.000,00 zu erhöhen und den Gesellschaftsvertrag in § 3 zu ändern. Bestellt als Geschäftsführer: Pelz, Christian, Gescher, *09.07.1965, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2017-03-02: Änderung zur Geschäftsanschrift: Franz-Josef Straße 65, 48712 Gescher. Nach Erweiterung der Vertretungsbefugnis, nunmehr Geschäftsführer: Rauer, Frank, Gescher, *18.12.1962, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2018-02-05: Nicht mehr Geschäftsführer: Rauer, Frank, Gescher, *18.12.1962.