2006-07-31: Nicht mehr Geschäftsführer:; 3. Hollmann, Bernd.
2013-12-17: Geschäftsführer: 7.
Wernze, Reinhard, *20.01.1957, Oberhausen; mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen
2014-09-30: Rechtsverhaeltnis: Der mit der Freund & Partner GmbH Steuerberatungsgesellschaft mit Sitz in Berlin (Amtsgericht Charlottenburg, HRB 99457 B) bestehende Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag vom 20.12.1995 ist durch Vereinbarung vom 09.09.2014 geändert. Die Gesellschafterversammlung hat durch Beschluss vom 10.09.2014 zugestimmt
2015-08-13: Nicht mehr Geschäftsführer: 1. Beyer, Gisela; Geschäftsführer: 8.
Hollmann, Bernd, *24.10.1956, Bochum; mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen; Geschäftsführer: 9.
Lenk, Torsten, *24.06.1976, Dessau-Rosslau; mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen; Geschäftsführer: 10.
Dr. Nottmeier, Andreas, *27.08.1972, Düsseldorf; mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen
2017-01-31: Geschäftsführer: 11.
Wüster, Nils, *13.05.1974, Erfurt; mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen
2018-03-14: Prokura: 1.
Deinert, Christian, *19.01.1977, Gelsenkirchen; Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer
2018-10-17: Geschäftsführer: 12.
Lyszczan, Thomas, *07.04.1985, Schulzendorf; mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen; Geschäftsführer: 13.
Müller, Marc, *13.08.1973, Berlin; mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen
2019-03-13: Nicht mehr Geschäftsführer: 2. Grabe, Olaf; Nicht mehr Geschäftsführer: 8. Hollmann, Bernd
2022-02-16: Prokura: Änderung zu Nr. 1: Deinert, Christian; Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen
2022-07-15: Nicht mehr Geschäftsführer: 6. Werner, Petra, geb. Uhlmann