2007-05-29: Nicht mehr Geschäftsführer: Löbbers, Reiner. Bestellt als Geschäftsführer: Kynast, Claudia, Frankfurt am Main, *01.06.1966, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2022-03-14: Gemäß § 3 EGGmbHG von Amts wegen eingetragen als Geschäftsanschrift: Hauptstraße 350, 65760 Eschborn. Bestellt als Geschäftsführer: Blechschmidt, Fatima, Frankfurt am Main, *04.11.1986, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.