2009-05-11: Die Gesellschafterversammlung vom 16.04.2009 hat die Änderung des § 2 (Gegenstand des Unternehmens) der Satzung beschlossen. Geschäftsanschrift: Thüringer Str. 30, 06112 Halle. Neuer Gegenstand: betriebswirtschaftliche Beratung von Unternehmen und Tätigwerden als unabhängiger Versicherungsmakler sowie das Betreiben eines Bildungsinstitutes, die Aus- und Weiterbildung, betriebliche Qualifizierungen, Durchführung von Existenzgründungsmaßnahmen und von Coachingmaßnahmen.
2020-12-09: Von Amts wegen berichtigt, nun: Neuer Sitz: Halle . Geschäftsanschrift: Thüringer Str. 30, 06112 Halle .
2021-01-13: Geändert, nun: Geschäftsanschrift: Alfred-Schneider-Str. 16, 06116 Halle. Ist nur ein Liquidator bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Liquidatoren bestellt, so wird die Gesellschaft durch die Liquidatoren gemeinsam vertreten. Bestellt: Liquidator: Dr. Sachse, Ottomar Paul, Halle , *15.04.1951, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Ausgeschieden: Geschäftsführer: Dr. Sachse, Ottomar, Halle/S, *15.04.1951. Die Gesellschaft ist aufgelöst.