2013-01-10: Firma: Brillant 1615. GmbH Sitz / Zweigniederlassung: Berlin; Geschäftsanschrift:; c/o VRB Vorratsgesellschaften GmbH, Friedrichstraße 133, 10117 Berlin Gegenstand: Die Verwaltung eigenen Vermögens. Stamm- bzw. Grundkapital: 25.000,00 EUR Vertretungsregelung: Ist ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, wird die Gesellschaft gemeinschaftlich durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten. Alleinvertretungsbefugnis kann erteilt werden. Geschäftsführer:; 1. Vieth, Julia, *01.10.1969, Berlin; mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen Rechtsform: Gesellschaft mit beschränkter Haftung; Gesellschaftsvertrag vom: 03.01.2013.
2013-03-27: Firma: Heilemann & Company GmbH Sitz / Zweigniederlassung: Geschäftsanschrift:; Saarbrücker Straße 37 a, 10405 Berlin Gegenstand: Erbringung von Unternehmensberatungs- und Agenturdienstleistungen Nicht mehr Geschäftsführer:; 1. Vieth, Julia; Geschäftsführer:; 2. Heilemann, Ferry, *22.08.1986, Berlin; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen; Geschäftsführer:; 3. Heilemann, Fabian, *05.09.1982, Berlin; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen Rechtsform: Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 28.02.2013 ist der Gesellschaftsvertrag neu gefasst..
2015-12-21: Firma: Sky and Sand Aviation GmbH; Gegenstand: Erwerb eines Flugzeuges, Betrieb im nichtgewerblichen Werksverkehr und Vercharterung sowie sonstige Dienstleistungen. Rechtsform: Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 10.12.2015 ist der Gesellschaftsvertrag geändert in §§ 1 und 2 (Gegenstand des Unternehmens).
2016-03-07: Sitz / Zweigniederlassung: Geschäftsanschrift: Danziger Straße 64, 10435 Berlin
2019-02-19: Sitz / Zweigniederlassung: Geschäftsanschrift: Münzstraße 21, 10178 Berlin
2020-11-03: Firma: Sky & Sand Impact GmbH; Gegenstand: Die Bildungsarbeit im Bereich des Klima- und Umweltschutzes sowie der sozialen Gerechtigkeit auf gesellschaftlicher Ebene; die Beratung von Unternehmen, Institutionen und Einzelpersonen im Bereich des Klima- und Umweltschutzes sowie der sozialen Gerechtigkeit auf gesellschaftlicher Ebene und der Umsetzung entsprechender Maßnahmen; der Erwerb und die Verwaltung von Beteiligungen an Unternehmen jeglicher Art im In- und Ausland sowie sämtliche damit zusammenhängende Geschäfte, jeweils im eigenen Namen und auf eigene Rechnung; die Verwaltung eigenen Vermögens. Änderung zu Nr. 3: Geschäftsführer: Dr. Heilemann, Fabian, *05.09.1982, Berlin; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen; Prokura: 1.
Balzer, Eric Maria Rudolf, *11.04.1986, Krefeld; Einzelprokura
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen; Rechtsform: Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 23.10.2020 ist der Gesellschaftsvertrag neu gefasst.
2021-02-19: Firma: Pirate Impact Media GmbH; Rechtsform: Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 17.02.2021 ist der Gesellschaftsvertrag geändert in § 1 .
2021-08-04: Firma: Pirate Impact Advisory GmbH; Gegenstand: Die Anlagevermittlung oder die Anlageberatung ausschließlich für Rechnung und unter der Haftung eines Kreditinstituts im Sinne von § 2 Absatz 10 KWG bzw. eines Wertpapierinstituts im Sinne von § 3 Absatz 2 des Wertpapierinstitutsgesetzes . Die Gesellschaft betreibt keine Bankgeschäfte im Sinne des § 1 Absatz 1 Satz 2 des Kreditwesengesetzes ("KWG") und erbringt keine anderen als die vorgenannten Finanzdienstleistungen bzw. Wertpapierdienstleistung. Sonstige erlaubnispflichtige Tätigkeiten nach dem KWG bzw. WpIG sind ausgeschlossen. Rechtsform: Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 20.07.2021 ist der Gesellschaftsvertrag geändert in §§ 1 (Firma) und 2 (Gegenstand).
2021-08-31: Nicht mehr Geschäftsführer: 3. Dr. Heilemann, Fabian
2022-04-05: Sitz / Zweigniederlassung: Geschäftsanschrift: Zehdenicker Straße 1, 10119 Berlin
2022-07-11: Firma: AENU Advisor GmbH; Rechtsform: Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 30.06.2022 ist der Gesellschaftsvertrag geändert in § 1 .