2012-04-10: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer: Dr. von Lackum, Jens, Tuttlingen, *21.11.1976.
2014-01-09: Bestellt als Geschäftsführer: Prof. Dr. Knaebel, Hanns-Peter, Konstanz, *13.10.1968. Nicht mehr Geschäftsführer: Dr. Stallforth, Harald, Diplom-Ingenieur, Tuttlingen.
2014-08-13: Der zwischen der Gesellschaft und der "Aesculap AG", Tuttlingen (Amtsgericht Amtsgericht Stuttgart HRB 726261) am 10.07.1995 abgeschlossene Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag wurde geändert. Die Gesellschafterversammlung hat der Änderung am 07.04.2014 zugestimmt.
2016-11-11: Bestellt als Geschäftsführer: Dr. von Lackum, Jens, Tuttlingen, *21.11.1976, vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen. Prokura erloschen: Dr. von Lackum, Jens, Tuttlingen, *21.11.1976. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer: Dr. Braun-Lüdicke, Bernhard Sebastian, Tuttlingen, *04.03.1977.
2017-05-02: Nicht mehr Geschäftsführer: Prof. Dr. Knaebel, Hanns-Peter, Konstanz, *13.10.1968.
2017-10-12: Bestellt als Geschäftsführer: Welsch, Hans-Peter, Rottweil, *02.06.1957. Nicht mehr Geschäftsführer: Janßen, Felicitas, Tuttlingen, *09.06.1966.
2020-05-27: Bestellt als Geschäftsführer: Dr. Tillmanns-Estorf, Bernadette, Melsungen, *11.07.1967. Nicht mehr Geschäftsführer: Dr. von Lackum, Jens, Tuttlingen, *21.11.1976.
2021-02-03: Nicht mehr Geschäftsführer: Dr. Tillmanns-Estorf, Bernadette, Melsungen, *11.07.1967.
2022-07-06: Bestellt als Geschäftsführer: Dr. Soskuty, Gabriela, Berlin, *22.09.1962; Weber, Robert, Dürbheim, *22.11.1985. Nicht mehr Geschäftsführer: Welsch, Hans-Peter, Rottweil, *02.06.1957.