2009-05-05: Sitz der Firma: Geschäftsanschrift:; Am Ahlmannkai, 24782 Büdelsdorf.
2009-11-20: Name der Firma: AF Beteiligungs GmbH Sitz der Firma: Büdelsdorf Vorstand: Nicht mehr Geschäftsführer:; 4. Ahlmann, Johanna; Geschäftsführer:; 5. Schulze, Jochen, *17.05.1961, Eckernförde Rechtsform: Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 08.09.2009 ist der Sitz der Gesellschaft von Rendsburg nach Büdelsdorf verlegt. Der Gesellschaftsvertrag ist in § 1 (Sitz) geändert.; Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 02.11.2009 ist der Gesellschaftsvertrag in § 1 (Firma) geändert..
2010-08-16: Vorstand: Nicht mehr Geschäftsführer:; 5. Schulze, Jochen; Geschäftsführer:; 6. Doelling, Volker, *13.07.1943, Borgstedt.