2011-02-01: Bestellt: Geschäftsführer: Sattler, Heike, Fürth, *01.02.1978, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2016-09-01: Personendaten geändert, nun: Geschäftsführer: Höcherl, Heike, Fürth, *07.02.1978, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.