2016-12-20: Die Gesellschafterversammlung vom 14.12.2016 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 5 , § 6 (Übertragung von Geschäftsanteilen, Beschlussfassung), § 7 (Vertretung), § 8 (Jahresabschluss), § 9 (Einziehung von Geschäftsanteilen), § 11 (Abfindung) und § 12 (Veröffentlichungen) und die Streichung von § 10 (Austritt) beschlossen.
2018-06-28: Neue Geschäftsanschrift: Otto-Brenner-Straße 16-18, 21337 Lüneburg. Nicht mehr Geschäftsführer: Dr. Hahn, Walter, Reinstorf OT Sülbeck, *23.06.1943.
2018-09-19: Die Gesellschafterversammlung vom 06.09.2018 hat die Änderung bzw. Neufassung des Gesellschaftsvertrages insgesamt beschlossen.
2019-05-20: Prokura erloschen: Dr. Nold, Peter, Reppenstedt, *24.10.1972. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer: Dr. Alteköster-Hahn, Rieke, Möhnesee, *20.12.1967; Hahn, Alke, Bad König, *22.01.1971.