2008-04-30: Bestellt als Geschäftsführer: Eigen, Peter, Velbert, *30.06.1962, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2011-06-30: Die Gesellschafterversammlung vom 16.06.2011 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 S. 1 (Firma) beschlossen. Neue Firma: AGL Architektengemeinschaft GmbH.
2018-02-13: Änderung zur Geschäftsanschrift: Teichstraße 7, 42551 Velbert. Bestellt als Geschäftsführer: Hloch, Kay, Hattingen, *06.02.1956, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2018-12-11: Die Gesellschafterversammlung vom 27.11.2018 hat Änderungen des Gesellschaftsvertrages in § 2 , § 3 (Stammkapital), § 4 (Veräußerung von Geschäftsanteilen), § 5 (Beschlüsse der Gesellschaft), § 6 (Geschäftsführung) und § 9 (Erbfolge).