2011-01-28: ; Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 16.12.2010 wurde der Gesellschaftsvertrag in § 5 geändert..
2011-07-29: Nicht mehr Geschäftsführer: 1. Herbst, Lothar; Geschäftsführer: 2. Overmars, Vicentuis A. M., *18.08.1976, Bernau bei Berlin OT Birkholz; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen.
2011-12-09: Grund- oder Stammkapital: 30.000,00 EUR. Geschäftsführer: 3. Veldkamp, Koen, *14.05.1982, Teutschenthal; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen; Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 25.08.2011 sind das Stammkapital auf 25.564,59 EUR umgestellt, sodann um 4.435,41.EUR auf 30.000,00 EUR erhöht und der Gesellschaftsvertrag geändert in § 4 (Stammkapital) und § 6 (Geschäftsführung und Vertretung).
2013-08-05: Sitz der Firma: Geschäftsanschrift: Flachsweiche 5, 03099 Kolkwitz OT Krieschow