2016-02-10: Bestellt als Geschäftsführerin: Mühlhauser, Sabine, Langenbrettach, *15.04.1966, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Geschäftsführer: Dr. Götzfried, Franz, Bad Wimpfen, *21.02.1948. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Henning, Renate, Bad Rappenau, *29.03.1966.
2019-01-17: Bestellt als Geschäftsführer: Aebi-Egli, Dania Claudia, Hornussen / Schweiz, *11.02.1979, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Geschäftsführer: Altermatt, Bruno, Nunningen , *09.12.1954.