2006-08-31: Prokura erloschen: Dipl. Ing. (FH) Bührer, Matthias, Boll, *09.04.1953.
2007-10-01: Nicht mehr Geschäftsführer: Dr. Weisser, Steffen, Stuttgart - Süd, *06.01.1964. Bestellt als Geschäftsführer: Dipl.-Ing. Zaun, Jochen, Eschwege, *20.01.1966, einzelvertretungsberechtigt.
2008-08-11: Bestellt als Geschäftsführer: Dipl.-Kaufmann Jost, Mathias W., Fulda, *01.04.1970, vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Geschäftsführer.
2009-04-07: Geschäftsanschrift: Sudetenlandstr. 33, 37269 Eschwege. Nicht mehr Geschäftsführer: Dipl.-Kaufmann Jost, Mathias W., Fulda, *01.04.1970. Personenbezogene Daten von Amts wegen berichtigt, nun: Geschäftsführer: Dipl.-Ing. Zaun, Jochen, Eschwege, *20.08.1966, einzelvertretungsberechtigt.
2010-02-01: Einzelprokura: von Koch, Torsten, Limbach-Oberfrohna, *03.12.1965.
2011-08-29: Die Gesellschafterversammlung vom 03.08.2011 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 6 (Verfügung über Geschäftsanteile) beschlossen.
2012-06-06: Die Gesellschafterversammlung vom 03.05.2012 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 6 (Verfügungen über die Geschäftsanteile) beschlossen.
2012-07-24: Nicht mehr Geschäftsführer: Dipl.-Ing. Zaun, Jochen, Eschwege, *20.08.1966. Bestellt als Geschäftsführer: Wuermeling, Bernhard B., Idstein, *04.05.1963, einzelvertretungsberechtigt.
2014-02-04: Nicht mehr Geschäftsführer: Wuermeling, Bernhard B., Idstein, *04.05.1963. Bestellt als Geschäftsführer: Dipl. Ing. Zaun, Jochen, Elmshorn, *20.08.1966, einzelvertretungsberechtigt.